ImmatriculationLa société LES CUIRS DE L OUEST est situé au LE HAUT SEVRAC 35470 BAIN DE BRETAGNE
Elle a été crée le 12/04/1956 et elle est immatriculée sous le numéro 569200405 au greffe de RENNES
LES CUIRS DE L OUEST est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4624Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 4624Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4624Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux), les activités sont :
- le commerce de gros de cuirs et peaux brutes, des peaux tannées ou travaillées
LES CUIRS DE L OUEST à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 24 242 000,00 pour un résultat net de 7 000,00 euros , grace à 1 établissements et 10 à 19 salariés.
GreffeLES CUIRS DE L OUEST est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00.
TVASi LES CUIRS DE L OUEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35569200405.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LES CUIRS DE L OUEST de part son activité de 4624Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux) sont :
Siége social et établissementsLES CUIRS DE L OUEST à son siége social situé au LE HAUT SEVRAC 35470 BAIN DE BRETAGNE.
Les établissements sont les suivants :
- les cuirs de l ouest abattoir boulevard pierre lefaucheux 72100 le mans france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 12 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 31 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 24 janvier 2010 : Modification (Augmentation de capital Changement de dénomination sociale)
- 09 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 25 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 20 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 22 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 16 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 17 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 18 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 12 août 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 05 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 11 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 décembre 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 06 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 05 mai 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 05 mai 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 14 juin 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 29 avril 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 20 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 02 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 15 juillet 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 01/07/1981 : Clémentine DE TINGUY (Administrateur)
- 16/09/1958 : Elena DE TINGUY (Administrateur)
- 29/09/1936 : Giancarlo BETTO (Administrateur)
- 03/12/1955 : Hubert DE TINGUY (Directeur général)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LES CUIRS DE L OUEST est de 65 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 86 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Clémentine DE TINGUY
Elena DE TINGUY
Hubert DE TINGUY
- Gérant de CUIRS ET PEAUX DE L'OUEST
- Co-Gérant de HERA
- Président de HIDES & SKINS HOLDING
- Président de LES CUIRS DE L'OUEST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES CUIRS DE L OUEST |
Sigle de l'entreprise | MCO |
Identifiant de l'entreprise | 569200405 |
Numéro interne du siège | 00110 |
Adresse | LE HAUT SEVRAC 35470 BAIN DE BRETAGNE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 24 juin 1983 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros |
Dernier CA connu (2012 ) | 24 242 000,00 |
Résultat net | 7 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4624Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux |
Activité principale de l'entreprise | 4624Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux |
Activité principale | 4624Z : Commerce de gros (interentreprises) de cuirs et peaux |
Première activité | 4624Z : Commerce de gros (interentreprises) de cuirs et peaux |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de gros |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de cuirs, vendeur de cuirs en gros, grossiste de peaux, vendeur de peaux en gros |
Principal | peausserie de gros |
Président du conseil d'administration et directeur général : DE TINGUY Hubert Administrateur : HIDES & SKINS HOLDING, représenté par MME CASARICO Elena Administrateur : BETTO Giancarlo Administrateur : ROSSI Filippo Administrateur : BETTO Federico Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier
Président du conseil d'administration Directeur général : DE TINGUY Hubert Administrateur : HIDES & SKINS HOLDING représenté par DE TINGUY Clémentine modification le 09 Août 2016 Administrateur : BETTO Giancarlo Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier Administrateur : DE TINGUY Elena en fonction le 09 Août 2016
Administrateur : HIDES & SKINS HOLDING représenté par DE TINGUY Clémentine modification le 09 Août 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC ; Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier ; Administrateur : CASARICO Elena modification le 28 Août 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : GEEROMS Mathieu en fonction le 20 Décembre 2018
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : GEEROMS Mathieu ; Administrateur : DE TINGUY Elena ; Administrateur : HIDES & SKINS HOLDINGDE TINGUY Clémentine ; Administrateur : DE TINGUY Daria ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC ; Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : DE TINGUY Elena ; Administrateur : HIDES & SKINS HOLDINGDE TINGUY Clémentine ; Administrateur : DE TINGUY Daria ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC ; Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : COLLET Jean-François ; Administrateur : DE TINGUY Elena ; Administrateur : HIDES & SKINS HOLDINGDE TINGUY Clémentine ; Administrateur : DE TINGUY Daria ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC ; Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : GAUTHIER Manon ; Administrateur : DE TINGUY Elena ; Administrateur : HIDES & SKINS HOLDINGDE TINGUY Clémentine ; Administrateur : DE TINGUY Daria ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC ; Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier
Président : GAUTHIER Manonà; Commissaire aux comptes titulaire : GEIRECà; Commissaire aux comptes suppléant : JEULIN Olivier
BAIN DE BRETAGNE
10
salarié(s)
LE MANS
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 523 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 523 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 6 469 000 |
Stock | 3 224 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 2 916 000 |
Placement | 325 000 |
Total Actif | 6 991 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 930 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 10 000 |
Dette | 4 052 000 |
Total Passif | 6 991 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 24 242 000 |
Produit d'exploitation | 24 429 000 |
Charge d'exploitation | 24 218 000 |
Résultat d'exploitation | 211 000 |
Produit financier net | 102 000 |
Charge financière | 221 000 |
Résultat financier | -119 000 |
Résultat courrant | 92 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 86 000 |
Résultat exceptionnel | -83 000 |
Résultat net | 7 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société LES CUIRS DE L OUEST - Version en cache du 11/10/2022 08:55:34.